Hands Gillingham

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity provides services for older, disabled or vulnerable adults in the Gillingham area, including a transport service to medical appointments or other essential journeys, a basic gardening service and other services to alleviate social isolation. To do all such lawful things to further the attainment of such purposes Area of operation and benefit, Gillingham, Medway
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Medway
Llywodraethu
- 18 Medi 1984: Cofrestrwyd
- HANDS IN MEDWAY (Enw gwaith)
- HANDS AND GILLINGHAM VOLUNTEER BUREAU (Enw blaenorol)
- HANDS AND GILLINGHAM VOLUNTEER CENTRE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARRY KEMP | Cadeirydd | 07 October 2014 |
|
|||||
WENDY IRENE BACK | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
IAN TERRY | Ymddiriedolwr | 20 October 2015 |
|
|
||||
DAPHNE STEARN | Ymddiriedolwr | 20 October 2015 |
|
|||||
Joyce Kemp | Ymddiriedolwr | 07 October 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.56k | £6.22k | £6.24k | £3.50k | £15.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.97k | £11.56k | £4.07k | £4.03k | £3.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25/10/1983 AS AMENDED ON 16/10/1991 AS AMENDED ON 15/10/1992 AS AMENDED ON 21/10/1993 AS AMENDED ON 12/10/1995 AS AMENDED ON 25/01/2001 AS AMENDED ON 10/03/2004 AS AMENDED ON 23/07/2008 AS AMENDED ON 06/11/2012 AS AMENDED ON 26/06/2013 as amended on 19 Oct 2021 as amended on 04 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
The Charity’s objects (“the objects”) are To promote purposes which are charitable according to the law in England and Wales by: 1) Providing services for older, disabled or vulnerable adults in the Gillingham area, including: • a transport service to medical appointments and for other essential journeys; • a basic gardening service; • other services to alleviate social isolation. 2) Generally to do all such lawful things as will further the attainment of such purposes or any of them.
Maes buddion
BOROUGH OF GILLINGHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Hands Gillingham
The Oast Community Centre
Granary Close
Rainham
Gillingham
ME9 7SG
- Ffôn:
- 07845 624468
- E-bost:
- handsgillingham@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window