THE WAVELL WAKEFIELD RUGBY UNION YOUTH TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2006
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 02 Mehefin 2008: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1119091 MIDDLESEX SPORTS FOUNDATION
- 02 Hydref 1984: Cofrestrwyd
- 02 Mehefin 2008: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2004 | 31/08/2005 | 31/08/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.44m | £244.06k | £1.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.33m | £1.32m | £1.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2004 | 31/08/2005 | 31/08/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2006 | 22 Awst 2007 | 53 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2006 | 22 Awst 2007 | 53 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2005 | 30 Mawrth 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2005 | 27 Mawrth 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2004 | 06 Ionawr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2004 | 06 Ionawr 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARARTION OF TRUST DATED 23RD AUGUST 1984
Gwrthrychau elusennol
(A) THE ORGANISATION OR PRIVISION OR ASSISTANCE IN THE ORGANISATION OR PROVISION OF THE FACILITIES WHICH WILL ENABLE AND ENCOURAGE PUPILS AND STUDENTS AT SCHOOLS AND UNIVERSITIIES AND OTHER PLACES OF HIGHES EDUCATION IN ANY PART OF THE UNITED KINGDOM TO PLAY RUGBY UNION FOOTBALL OR OTHER GAMES OR SPORTS SO AS TO ASSIST IN ENSURING THAT DUE ATTENTION IS GIVEN TO THE PHYSICAL EDUCATION AND DEVELOPMENT OF SUCH PUPILS AND STUDENT AS WELL AS TO THE DEVELOPMENT AND OCCUPATION OF THEIR MINDS. (B) THE ORGANISATION OR PROVISION OR ASSISTANCE IN THE ORGANISATION OR PROVISION IN ANY PART OF THE UNITED KINGDOM OF FACILITIES FOR PHYSICAL RECREATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFAE FOR PERSONS WHO ARE UNDER THE AGE OF 21 YEARS AND WHO BY REASON OF THEIR YOUTH OR SOCIAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES HAV ENEED OF SUCH FACILITIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window