Ymddiriedolwyr MIDDLE BARTON PRESCHOOL
Rhif yr elusen: 290217

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robyn Schuleman | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|
||||
Michelle van den Houten | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Adam van den Houten | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Lucinda Yates | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
James Nicholls | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Vicky Bailey | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Wendy Denby | Ymddiriedolwr | 18 June 2013 |
|
|
||||
Ellen Frost | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Rebecca Harwood | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
karen McGowan | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
JILL THORNE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.