Hanes ariannol ST MARY'S SCHOOL ASCOT
Rhif yr elusen: 290286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (9 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.99m | £15.40m | £15.80m | £16.97m | £18.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.51m | £15.14m | £16.13m | £17.01m | £18.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £705.00k | £372.00k | £737 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £392.00k | £251.00k | £390.00k | £287.00k | £219.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £437.00k | £67.00k | £32.00k | £161.00k | £385.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.15m | £14.36m | £15.00m | £16.51m | £18.24m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.00k | £23.00k | £10.00k | £7.00k | £75.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £705.00k | £372.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.38m | £15.08m | £16.05m | £16.91m | £18.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £130.00k | £62.00k | £72.00k | £97.00k | £146.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.00k | £0 | £0 | £0 | £23.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.