ymddiriedolwyr ST MARY'S SCHOOL ASCOT
Rhif yr elusen: 290286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (9 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clementine Mary Vaughan | Cadeirydd | 25 November 2015 |
|
|
||||
Gillian van Maaren | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Alex Polizzi di Sorrentino | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|||||
Graham Angus Horton Neil | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
James Oliver Robert Weaver | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Susannah Lawton Meadway | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Alice Margaret Clementi | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|||||
Anne Mary Lee | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Christopher Beirne | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Martin Edward Michael Hattrell | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Peter Joseph McKenna | Ymddiriedolwr | 09 March 2018 |
|
|
||||
Sister Anne Mary Robinson CJ | Ymddiriedolwr | 25 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.