Hanes ariannol BROOMGROVE SCHOOLS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 290403
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.39k | £18.46k | £15.69k | £7.84k | £12.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.79k | £20.65k | £5.54k | £13.18k | £6.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.