FRIENDS OF PARSON'S HEATH CHURCH OF ENGLAND PRIMARY SCHOOL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides funds for educational purposes which benefit the Parsons Heath Primary school community
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Essex
Llywodraethu
- 26 Tachwedd 1984: Cofrestrwyd
- 01 Ebrill 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- PARSONS HEATH SCHOOL PARENT - TEACHER ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2009 | 30/11/2010 | 30/11/2011 | 30/11/2012 | 30/11/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.46k | £7.60k | £3.56k | £6.64k | £7.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.02k | £6.39k | £4.53k | £4.58k | £9.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2013 | 05 Mai 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2012 | 03 Ebrill 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2011 | 23 Gorffennaf 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 2ND OCTOBER 1984
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS OF THE SCHOOL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL AND TO FOSTER MORE EXTENDED RELATIONSHIPS BETWEEN STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL, ALSO TO ENGAGE IN ACTIVITIES WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS ATTENDING IT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window