Hanes ariannol SOUTH WOODHAM FERRERS MALE VOICE CHOIR

Rhif yr elusen: 290428
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.66k £14.25k £20.21k £17.64k £19.51k
Cyfanswm gwariant £10.46k £12.45k £18.87k £17.08k £21.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A