Ymddiriedolwyr SOUTH WOODHAM FERRERS MALE VOICE CHOIR

Rhif yr elusen: 290428
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Haydn Price Cadeirydd 01 April 2016
Dim ar gofnod
Lachlan Munn Ymddiriedolwr 15 March 2024
Dim ar gofnod
Kevin Mead Ymddiriedolwr 01 April 2021
Dim ar gofnod
Richard Bull-Domican Ymddiriedolwr 01 April 2018
Dim ar gofnod
Richard Sowerby Ymddiriedolwr 01 April 2017
Dim ar gofnod
Brian Griffiths Ymddiriedolwr 01 April 2017
Dim ar gofnod
Ivan Lambert Ymddiriedolwr 01 April 2017
CHARITY KNOWN AS SOUTH WOODHAM FERRERS VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
John Wallace Ymddiriedolwr 01 April 2010
Dim ar gofnod