Hanes ariannol BURWELL MUSEUM TRUST

Rhif yr elusen: 290431
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £23.36k £84.87k £23.21k £64.94k £18.19k
Cyfanswm gwariant £40.51k £30.43k £50.56k £47.29k £43.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £25.00k £14.74k £4.80k N/A