Hanes ariannol PETANS LIMITED
Rhif yr elusen: 290458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.71m | £2.22m | £2.47m | £2.50m | £2.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.72m | £2.38m | £2.33m | £2.54m | £2.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £148.11k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £35.47k | £21.86k | £28.63k | £37.60k | £35.03k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.65m | £2.04m | £2.27m | £2.44m | £2.50m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.96k | £35.19k | £21.16k | £27.38k | £50.26k | |
|
Incwm - Arall | £11.06k | £119.82k | £148.48k | £324 | £200 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.72m | £2.37m | £2.33m | £2.54m | £2.66m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.55k | £4.15k | £4.39k | £4.50k | £10.94k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.81k | £13.99k | £16.11k | £14.83k | £16.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.55k | £4.15k | £4.39k | £4.50k | £10.94k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.