Hanes ariannol IBM UNITED KINGDOM TRUST
Rhif yr elusen: 290462
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.15m | £145.00k | £197.00k | £95.00k | £126.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.53m | £549.00k | £768.00k | £2.94m | £58.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.11m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £39.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.44m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.29k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.43m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £89.72k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.