IBM UNITED KINGDOM TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The activities are, through the use and understanding of information technology to: - seek the advancement of education - seek the advancement of research - improve the condition of life for the disadvantaged or disabled - support the relief of poverty - support for disaster relief efforts
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Awstria
- Cenia
- Ffrainc
- Gwlad Belg
- Sbaen
- Sweden
- Twrci
- Yr Aifft
- Yr Almaen
- Yr Iseldiroedd
Llywodraethu
- 29 Hydref 1984: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Douglas Bryan Berry | Ymddiriedolwr | 04 April 2018 |
|
|||||
Juliet Upton | Ymddiriedolwr | 04 April 2018 |
|
|||||
Kuljit Takhar | Ymddiriedolwr | 04 April 2018 |
|
|
||||
PROFESSOR DEREK BELL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
NAOMI JULIET HILL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE WOLFE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.15m | £145.00k | £197.00k | £95.00k | £126.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.53m | £549.00k | £768.00k | £2.94m | £58.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.11m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £39.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.44m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.29k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.43m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £89.72k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19TH OCTOBER 1984 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS ON 20TH MARCH 1986, 19TH MARCH 1987 AND 27TH JUNE 1996
Gwrthrychau elusennol
(A) ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF YOUNG PERSONS AND ADULTS AT UNIVERSITIES, SCHOOLS OR OTHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS IN GENERAL AND IN PARTICULAR IN THE USE AND UNDERSTANDING OF COMPUTERS, MICROPROCESSORS AND OTHER RELATED ELECTRONIC AND MECHANICAL EQUIPMENT. (B) ADVANCE RESEARCH OF EDUCATIONAL VALUE AND RESEARCH AT UNIVERSITIES OR OTHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN GENERAL AND IN PARTICULAR INTO, AND INTO FIELDS OF KNOWLEDGE HAVING A BEARING OR POSSIBLE BEARING ON THE UNDERSTANDING, DEVELOPMENT OR APPLICATION OF COMPUTERS, MICROPROCESSORS AND OTHER RELATED ELECTRONIC OR MECHANICAL EQUIPMENT OR THE USE THEREOF AND TO PROMOTE THE DISSEMINATION AMONG MEMBERS OF THE PUBLIC OF ANY USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH. (C) ENCOURAGE AND PROMOTE THE USE AND UNDERSTANDING OF COMPUTES, MICROPROCESSORS AND OTHER RELATED ELECTRONIC OR MECHANICAL EQUIPMENT BY ANY CHARITABLE COMPANIES, INSTITUTIONS, SOCIETIES, ASSOCIATIONS OR BODIES OR OTHERWISE IN FURTHERANCE OF EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES. (D) ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF CHILDREN, YOUNG PERSONS AN ADULTS IN GENERAL AND IN PARTICULAR BY THE DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION AND DISSEMINATION OF TECHNOLOGY-BASED SOLUTIONS. (E) ENCOURAGE, PROMOTE AND EDUCATE THE PUBLIC IN THE FINE ARTS INCLUDING DRAMA, MUSIC, OPERA, BALLET, DRAWING, PAINTING AND SCULPTURE AND TO ADVANCE THE STUDY THEREOF IN SCHOOLS, UNIVERSITIES AND OTHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS. (F) PROMOTE THE RELIEF OF POVERTY, SUFFERING, HARDSHIP, SICKNESS AND DISTRESS. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3 OF MEMORANDUM OF ASSOCIATION)
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Interpath Advisory
130 St. Vincent Street
GLASGOW
G2 5HF
- Ffôn:
- 0203 989 2943
- E-bost:
- MARVA.RIAZ@INTERPATHADVISORY.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window