Hanes ariannol THE GRAHAM LAYTON TRUST

Rhif yr elusen: 290464
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £290.15k £491.61k £541.77k £681.21k £902.21k
Cyfanswm gwariant £365.42k £452.03k £635.50k £344.09k £829.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £398.44k £424.26k £442.05k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £141.88k £252.12k £442.31k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £1.46k £4.83k £17.85k
Incwm - Arall N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £500.45k £163.22k £601.19k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £135.05k £180.87k £228.19k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £9.36k £12.51k £18.20k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £467.24k £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 £0