SRI GURU RAVIDASS SABHA (MEDWAY)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO ADVANCE AND SPREAD THE RAVIDASSIA FAITH BY: ENCOURAGING THE COMMUNITY TO STRICTLY FOLLOW THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF SHRI GURU RAVIDASS JI; UNDERTAKING TO PUBLISH AND CIRCULATE LITERATURE ON THE LIFE, TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF SHRI GURU RAVIDASS JI AN SUPPORT PUBLICATIONS WHICH PUBLISH AND CIRCULATE LITERATURE ON THE LIFE TEACHING OF SHRI GURU RAVIDASS JI.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Medway
Llywodraethu
- 08 Tachwedd 1984: Cofrestrwyd
- SHRI GURU RAVIDASS TEMPLE OF MEDWAY (Enw blaenorol)
- SIRI GURU RAVIDASS TEMPLE OF MEDWAY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARJINDER KUMAR BAGHA | Ymddiriedolwr | 15 June 2010 |
|
|
||||
NIRMAL SINGH BUNGER Custodial | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.31k | £42.77k | £45.47k | £63.47k | £60.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.59k | £30.74k | £24.28k | £40.34k | £44.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Medi 2024 | 319 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Medi 2024 | 319 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Medi 2024 | 684 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Awst 2024 | 654 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Tachwedd 2021 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Tachwedd 2021 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Tachwedd 2020 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Tachwedd 2020 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28 JULY 1984 AMENDED 11 MAY 2004
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE AND SPREAD THE RAVIDASSIA FAITH BY: ENCOURAGING THE COMMUNITY TO STRICTLY FOLLOW THE TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF SHRI GURU RAVIDASS JI; UNDERTAKING TO PUBLISH AND CIRCULATE LITERATURE ON THE LIFE, TEACHINGS AND PHILOSOPHY OF SHRI GURU RAVIDASS JI AN SUPPORT PUBLICATIONS WHICH PUBLISH AND CIRCULATE LITERATURE ON THE LIFE TEACHING OF SHRI GURU RAVIDASS JI; HOLDING CONFERENCES, SEMINARS AND SIMILAR EVENTS IN WHICH MANY SCHOLARS AND RESEARCHERS ARE INVOLVED; DIRECTING YOUNG GENERATION TO UNDERSTAND AND FOLLOW CUSTOMS AND TRADITIONS OF THE RAVIDASSIA COMMUNITY.
Maes buddion
NOT DEFINED (IN PRACTICE MEDWAY)
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SRI GURU RAVIDASS SABHA
VICARAGE ROAD
STROOD
ROCHESTER
KENT
ME2 4DG
- Ffôn:
- 07784298027
- E-bost:
- ravidassiamedway@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window