Hanes ariannol ST EDMUND'S CATHOLIC PRIMARY SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 290539
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.43k £5.67k £13.26k £8.93k £9.87k
Cyfanswm gwariant £6.48k £6.55k £16.04k £5.37k £2.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A