THE NATIONAL YOUTH ORCHESTRA OF GREAT BRITAIN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance education in music and orchestral playing of young people of Great Britain under the age of 21 by discovering and fostering exceptional musical talent and to help provide them with the highest level of tuition and experience in orchestral playing, as well as a broad range of related skills.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Cyfanswm incwm:
£3,787,337
Roddion a chymynroddion | £2.93m | |
Weithgareddau elusennol | £441.98k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £75.42k | |
Arall | £338.40k |
Cyfanswm gwariant:
£4,386,921
Codi arian | £894.90k | |
Weithgareddau elusennol | £3.49m | |
Arall | £0 |
£4,272 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £252,377 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £894.90k | |
Gwariant elusennol | £3.49m |
Pobl

23 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£110k i £120k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 04 Ionawr 1985: Cofrestrwyd
- NYO (Enw gwaith)
- NYOGB (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Satterthwaite | Cadeirydd | 08 November 2023 |
|
|
||||
Ella Bennett | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|||||
Michael Robert Dixon | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Patrick James Bevan | Ymddiriedolwr | 24 October 2024 |
|
|
||||
Hannah Rebecca Stell | Ymddiriedolwr | 24 October 2024 |
|
|
||||
Nicola Christine Brentnall MVO | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Vyla Lejeune Rollins | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Stephen Kenneth Sacks | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|||||
Mazdak Sanii | Ymddiriedolwr | 20 March 2017 |
|
|||||
Lyn Fletcher | Ymddiriedolwr | 21 March 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.89m | £2.14m | £2.79m | £2.95m | £3.79m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.80m | £1.95m | £2.14m | £3.42m | £4.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £250.00k | £342.38k | £627.38k | £251.78k | £252.38k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.77m | £1.75m | £2.51m | £3.13m | £2.93m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £478.28k | £317.33k | £159.11k | £439.81k | £441.98k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £1.00m | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £51.68k | £40.44k | £42.59k | £51.61k | £75.42k | |
|
Incwm - Arall | £590.65k | £34.76k | £81.73k | £326.71k | £338.40k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £418.89k | £69.50k | £398.94k | £98.02k | £760.38k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.28m | £1.40m | £1.48m | £2.52m | £3.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £524.95k | £548.71k | £664.19k | £903.15k | £894.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.58k | £34.42k | £35.14k | £37.86k | £58.91k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £6.72k | £6.76k | £7.52k | £8.31k | £6.81k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £201.29k | £202.57k | £202.21k | £201.86k | £210.19k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £2.80m | £2.77m | £3.00m | £3.68m | £3.16m | |
|
Cyfanswm asedau | £647.37k | £1.03m | £1.57m | £1.39m | £988.68k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £410.24k | £628.60k | £524.85k | £711.82k | £389.41k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 23 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 23 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 31 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 31 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 09 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 09 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 28 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 28 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 28 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 28 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 24TH OCTOBER 1984 AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 11 MARCH 1994 AND 22 JUNE 2006
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION IN MUSIC AND ORCHESTRAL PLAYING OF YOUNG PERSONS UNDER THE AGE OF TWENTY ONE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
National Youth Orchestra
10 Great Turnstile
LONDON
WC1V 7JU
- Ffôn:
- 02071898100
- E-bost:
- info@nyo.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window