SURREY COUNTY YOUTH WIND ORCHESTRA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity is established to advance the musical education of the members of the orchestra; to develop more extended relationships between members, staff and parents; to engage in activities which support the orchestra and advance the musical education of its members; to provide and assist in the provision of facilities for musical education in the orchestra.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Surrey
Llywodraethu
- 15 Tachwedd 1984: Cofrestrwyd
- 02 Mawrth 2010: Cofrestrwyd
- 23 Medi 2009: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- SCYWO (Enw gwaith)
- SURREY COUNTY WIND ORCHESTRA PARENTS AND FRIENDS ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samantha Jane Ritchie | Cadeirydd | 16 September 2016 |
|
|||||
Caroline Pearce | Ymddiriedolwr | 03 March 2014 |
|
|||||
LYNN MYALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JONATHAN MYALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £186 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £364 | £37 | £0 | £40 | £60 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 27 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTIO ADOPED 19TH OCTOBER 1984 AS AMENDED 25TH MAY 1995.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE MUSICAL EDUCATION OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR OF YOUNG PERSONS RESIDENT IN THE COUNTY OF SURREY BY SUPPORTING THE MUSICAL ACTIVITIES OF THE SURREY COUNTY WIND ORCHESTRA.(FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2 OF CONSTITUTION).
Maes buddion
COUNTY OF SURREY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O SURREY ARTS
WESTFIELD SCHOOL
BONSEY LANE
WOKING
GU22 9PR
- Ffôn:
- 01483519307
- E-bost:
- surreyarts@surreycc.gov.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window