EASTERN EUROPEAN OUTREACH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Financial and Christian help to needy people in Eastern Europe and throughout the World. Provide UK residents opportunity to donate to help the needy
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Albania
- Bwlgaria
- Macedonia
- Moldofa
- Pakistan
- Rwmania
- Ukrain
Llywodraethu
- 23 Tachwedd 1984: Cofrestrwyd
- EEO (Enw gwaith)
- EEO UK (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David John McSween | Ymddiriedolwr | 26 September 2021 |
|
|
||||
MATTHIAS VAN DER WEIDE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HELEN MARGARET JESZE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOUGLAS IAN GRAHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.51k | £18.57k | £10.18k | £23.20k | £10.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.24k | £10.42k | £15.10k | £20.89k | £14.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Tachwedd 2020 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 15 MAY 2002
Gwrthrychau elusennol
TO PROPAGATE THE GOSPEL OF JESUS CHRIST TO THE WHOLE CREATION EMPHASISING THE PROMOTION OF THE GOSPEL IN EASTERN EUROPE AND TO REFUGEES THROUGHOUT THE WORLD AND TO MATERIALLY AND FINANCIALLY HELP NEEDY PERSONS WHO ARE PERSECUTED FOR HOLDING THE CHRISTIAN FAITH IN EASTERN EUROPE AND THROUGHOUT THE WORLD. (FOR FURTHER DETAILS SEE DECLARATION DATED 3 NOVEMBER 1984)
Maes buddion
EASTERN EUROPE AND THROUGHOUT THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 ATHERFIELD GARDENS
EASTWOOD
NOTTINGHAM
NG16 3BZ
- Ffôn:
- 01773761636
- E-bost:
- CONTACTEEOUK@GMAIL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window