Hanes ariannol THE WIENER LIBRARY ENDOWMENT TRUST

Rhif yr elusen: 290660
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £212.61k £217.48k £37.87k £33.00k £137.98k
Cyfanswm gwariant £212.61k £217.48k £215.25k £218.53k £239.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A