Ymddiriedolwyr U3A SAFFRON WALDEN
Rhif yr elusen: 290670

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Matthews | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
Elaine Bewick | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
Mary Curtis | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Susan Margaret Brown | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Stephen Messenger | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
JOHN TRUEMAN | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||
JAMES DWYER | Ymddiriedolwr | 21 November 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.