Hanes ariannol CECIL HIGGINS ART GALLERY

Rhif yr elusen: 290703
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 09/04/2020 09/04/2021 09/04/2022 09/04/2023 09/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £135.44k £97.74k £111.34k £116.32k £159.91k
Cyfanswm gwariant £104.43k £89.00k £110.05k £113.16k £149.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A