Hanes ariannol MAIDSTONE GRAMMAR SCHOOL PARENTS' ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 290750
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £44.96k £26.64k £13.61k £51.20k £40.52k
Cyfanswm gwariant £35.14k £23.27k £22.40k £37.58k £19.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A