Hanes ariannol BANWELL VILLAGE HALL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 290796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £30.18k £20.98k £28.92k £23.63k £37.79k
Cyfanswm gwariant £35.55k £16.65k £32.85k £21.93k £39.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.33k £16.10k N/A N/A