Hanes ariannol THE GUILD OF SAINT LAWRENCE - ASHBURTON - DEVON

Rhif yr elusen: 290810
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £16.57k £16.76k £17.05k £13.64k £23.92k
Cyfanswm gwariant £19.17k £4.63k £29.32k £18.33k £17.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £200 £10.00k £8.00k £2.67k N/A