THE TRURO SCHOOL FORMER PUPILS' ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To further the interests of Truro School, its pupils and former pupils.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cernyw
Llywodraethu
- 08 Ionawr 1984: Cofrestrwyd
- TRURO SCHOOL OLD BOYS' ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACHEL VAUGHAN | Cadeirydd | 24 August 2012 |
|
|
||||
Nancy KENWARD | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
Matthew Mullaly | Ymddiriedolwr | 11 January 2017 |
|
|
||||
GERALD CHEGWIDDEN | Ymddiriedolwr | 13 January 2015 |
|
|||||
JONATHAN NEIL ANGILLEY | Ymddiriedolwr | 25 March 2013 |
|
|
||||
GRAHAM IAN MURDOCH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CHRISTOPHER ROWE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £74 | £0 | £17 | £385 | £523 | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.19k | £509 | £500 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 21 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Chwefror 2023 | 94 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19TH MARCH 1984 AS AMENDED 27 MARCH 2000, AS AMENDED ON 24TH MARCH 2003
Gwrthrychau elusennol
BY SUCH MEANS AS ARE CHARITABLE TO ADVANCE EDUCATION IN THE DISTRICT OF TRURO IN THE COUNTY OF CORNWALL AND IN PARTICULAR TO APPLY FUNDS FOR ANY OR ALL OF SUCH OF THE FOLLOWING PURPOSES AS MAY BE CHARITABLE NAMELY FOR THE MAINTENANCE AND IMPROVEMENT OF THE FABRIC EQUIPMENT AND FACILITIES OF THE SCHOOL KNOWN AS TRURO SCHOOL AND WELFARE AND BENEFIT OF ITS PAST AND PRESENT PUPILS AND THE PROMOTION, SUBSISTENCE AND SUPPORT OF EDUCATIONAL, CULTURAL, ATHLETIC AND SPORTING ACTIVITIES WITHIN OR CONNECTED WITH THE SCHOOL.
Maes buddion
TRURO, CORNWALL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TRURO SCHOOL
TRENNICK LANE
TRURO
TR1 1TH
- Ffôn:
- 01872272763
- E-bost:
- TSConnections@truroschool.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window