Hanes ariannol AGE CONCERN HAMPSHIRE
Rhif yr elusen: 290874
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.10m | £2.35m | £1.96m | £2.14m | £1.69m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.37m | £2.18m | £1.69m | £1.93m | £1.89m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £749.27k | £781.26k | £124.10k | £247.81k | £174.09k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £67.59k | £37.93k | £73.78k | £273.84k | £43.69k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £84.48k | £210.65k | £226.23k | £49.77k | £45.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £30.15k | £18.26k | £14.84k | £66.33k | £65.26k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.98m | £2.12m | £1.72m | £2.02m | £1.58m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £303 | £406 | £238 | £5 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £47.69k | £158.69k | £174.38k | £18.94k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.35m | £2.16m | £1.65m | £1.87m | £1.85m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.72k | £20.75k | £40.44k | £61.56k | £39.36k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.09k | £10.72k | £8.42k | £9.74k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.