Hanes ariannol ASSOCIATION FOR PROJECT MANAGEMENT
Rhif yr elusen: 290927
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.09m | £7.13m | £7.47m | £8.54m | £8.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.76m | £6.41m | £7.30m | £7.73m | £7.51m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £291.13k | £290.18k | £355.91k | £736.73k | £411.26k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.78m | £6.81m | £7.08m | £7.78m | £8.03m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.45k | £27.49k | £30.71k | £18.29k | £25.42k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.26m | £5.83m | £6.65m | £6.80m | £7.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £385.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £167.80k | £171.95k | £208.84k | £259.14k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.41k | £8.21k | £9.52k | £5.08k | £9.35k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £432.52k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.