ymddiriedolwyr TOTNES TRUST
Rhif yr elusen: 290967
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Church | Cadeirydd | 12 May 2021 |
|
|
||||
RICHARD JOHN PADDOCK MITCHELL | Ymddiriedolwr | 27 June 2016 |
|
|||||
Jeremy Duncan Logie | Ymddiriedolwr | 12 June 2014 |
|
|||||
RICHARD CHARLES O'CONNELL | Ymddiriedolwr | 12 June 2014 |
|
|
||||
MATTHEW DEAN HIGGS | Ymddiriedolwr | 15 June 2010 |
|
|
||||
Ian Charles Franklin | Ymddiriedolwr | 19 January 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.