Hanes ariannol WORSHIPFUL COMPANY OF JOINERS AND CEILERS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 291088
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 25/07/2019 | 25/07/2020 | 25/07/2021 | 25/07/2022 | 25/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.12k | £39.22k | £30.78k | £30.88k | £27.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.90k | £20.36k | £20.59k | £29.34k | £22.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.