Hanes ariannol BIRMINGHAM OPERA COMPANY
Rhif yr elusen: 291130
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £966.02k | £627.13k | £709.57k | £641.65k | £839.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.06m | £332.13k | £768.72k | £446.85k | £693.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £37.70k | £517.42k | £32.87k | £518.00k | £543.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £797.60k | £569.34k | £666.87k | £577.53k | £600.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £57.79k | £42.71k | £64.13k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £25.85k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £142.56k | £0 | £0 | £0 | £239.26k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.01m | £298.99k | £738.81k | £417.43k | £653.82k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £37.97k | £18.72k | £18.04k | £18.26k | £25.87k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £14.42k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £10.66k | £14.42k | £11.87k | £11.17k | £13.77k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.