PORTSMOUTH FESTIVAL CHOIR
Rhif yr elusen: 291161
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Rehearsal and performance of choral music.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2022
Cyfanswm incwm: £7,758
Cyfanswm gwariant: £9,930
Codi arian
Dim gwybodaeth ar gael
Masnachu
Dim gwybodaeth ar gael
Taliadau i ymddiriedolwyr
Dim gwybodaeth ar gael
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Dinas Portsmouth
- Gorllewin Sussex
- Hampshire
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 13 Hydref 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 279358 PORTSMOUTH BAROQUE CHOIR
- 27 Chwefror 1985: Cofrestrwyd
- 13 Hydref 2023: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
Dim enwau eraill
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.96k | £14.01k | £10.39k | £128 | £7.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.38k | £13.50k | £9.81k | £978 | £9.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 05 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 17 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 20 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 31 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 24TH MARY 1972
Gwrthrychau elusennol
FOR THE STUDY AND PRACTICE OF CHORAL MUSIC IN ORDER TO FOSTER THE PUBLIC KNOWLEDGE AND APPRECIATION OF SUCH MUSIC BY MEANS OF PUBLIC PERFORMANCE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window