INDIA DEVELOPMENT GROUP (UK) LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Working with people on the margins of rural society in India- low caste and tribal people, especially disadvantaged women- to help them build and sustain their individual, family and community livelihoods.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
24 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- India
Llywodraethu
- 21 Chwefror 1985: Cofrestrwyd
- IDG (Enw gwaith)
- JEEVIKA TRUST (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD GUPWELL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Vipan Bij | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Gourang Agrawal | Ymddiriedolwr | 30 January 2023 |
|
|
||||
Lorna Mary Gower | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
David Eric Bottomley MA | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|||||
Thomas Lindsey | Ymddiriedolwr | 06 August 2020 |
|
|
||||
Libby Cooper | Ymddiriedolwr | 24 April 2020 |
|
|
||||
ANDREW JAMES REDPATH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RAJ KUMAR SITLANI | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.42k | £31.48k | £63.83k | £22.76k | £32.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.39k | £20.91k | £49.96k | £32.17k | £25.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 04 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 22ND NOVEMBER 1984
Gwrthrychau elusennol
1. THE RELIEF OF POVERTY, DISTRESS AND SICKNESS IN INDIA. 2. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND THE PROMOTION OF RESEARCH INTO THE PROBLEM OF POVERTY IN INDIA AND PARTICULARLY RURAL POVERTY BY CONCERTING THE SKILLS OF ENGINEERS, TECHNICIANS, SOCIAL AND NATURAL SCIENTISTS, ECONOMISTS, AGRONOMISTS, ENVIRONMENTAL HEALTH AND OTHER SPECIALISTS AND PUBLISHING THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH. 3. THE PROMOTION OF RESEARCH INTO THE SCIENCES AND TECHNOLOGIES APPROPRIATE FOR THE DEVELOPMENT OF POOR RURAL COMMUNITIES IN INDIA, PARTICULARLY SMALL-SCALE PROJECTS, PROGRAMMES AND SCHEMES, TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH AND TO APPLY THE SAME FOR THE BENEFIT OF SUCH COMMUNITIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Hamilton Eddy & Co
39 Tamworth Road
CROYDON
CR0 1XU
- Ffôn:
- 07810340211
- E-bost:
- mark@jeevika.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window