Hanes ariannol BUCKLAND DINHAM VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 291193
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £8.04k £15.18k £13.94k £5.57k £11.26k
Cyfanswm gwariant £6.36k £4.13k £9.42k £6.10k £7.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.41k £8.42k N/A £400