Hanes ariannol SHALDON WILDLIFE TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 291232
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £203.70k £279.36k £476.00k £289.51k £298.16k
Cyfanswm gwariant £236.32k £220.50k £388.03k £285.51k £292.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.27k £141.41k £2.67k N/A