Dogfen lywodraethu ACTON MUSLIM WELFARE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 291264
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9TH OCTOBER 1985 AS AMENDED ON 31ST JANUARY 1988, 8TH OCTOBER 1996, 17 FEBRUARY 2001 AND 11 MARCH 2007.
Gwrthrychau elusennol
(I) THE ADVANCEMENT OF THE MUSLIM RELIGION. (II) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN ACCORDANCE WITH THE TENETS AND DOCTRINE OF ISLAM. (III) THE RELIEF OF SUCH MUSLIMS WHO ARE POOR AND NEEDY. (IV) TO ADVANCE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF MUSLIMS IN ACTON.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ACTON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.