Hanes ariannol ASHFORD CHRISTIAN SPIRITUALIST CHURCH

Rhif yr elusen: 291268
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.00k £0 £3.08k £4.11k £6.83k
Cyfanswm gwariant £3.90k £385 £2.25k £3.74k £4.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A