Hanes ariannol SEAFORD MUSICAL THEATRE

Rhif yr elusen: 291270
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £40.90k £23.54k £24.40k £49.58k £36.82k
Cyfanswm gwariant £44.23k £20.44k £32.22k £51.84k £31.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £16.57k £2.75k N/A N/A