Ymddiriedolwyr SEAFORD MUSICAL THEATRE
Rhif yr elusen: 291270

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kate Long | Cadeirydd | 18 June 2021 |
|
|
||||
Erica Louise Thornton | Ymddiriedolwr | 23 April 2025 |
|
|
||||
Jessica Harman | Ymddiriedolwr | 17 August 2022 |
|
|
||||
James Raymond Nolan | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||
Victoria Blackwell | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||
Andrew Graham Harsant | Ymddiriedolwr | 07 October 2018 |
|
|
||||
Hilary Jean Ryan | Ymddiriedolwr | 08 February 2016 |
|
|
||||
Catherine Mary Brooks | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.