Hanes ariannol SHEMTOV CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 291318
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £513.97k | £688.58k | £447.38k | £666.51k | £773.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £472.53k | £361.28k | £524.47k | £470.59k | £787.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £337.50k | £492.00k | N/A | £256.25k | £582.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £176.47k | £196.58k | N/A | £410.26k | £191.81k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £472.53k | £361.28k | N/A | £470.59k | £787.39k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.81k | £3.05k | N/A | £0 | £17.91k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £408.26k | £250.02k | N/A | £0 | £630.16k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.