SWINDON 10 TO 18 PROJECT (S.T.E.P.)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Therapeutic group work for young people who are experiencing difficulties in their lives. Activities include sports, games, art and drama with a specific theme behind them e.g. anger management.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2018
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £116,872 o gontract(au) llywodraeth a £11,892 o grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swindon
Llywodraethu
- 26 Ionawr 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1176672 STEP (SWINDON)
- 24 Ebrill 1985: Cofrestrwyd
- 26 Ionawr 2019: Tynnwyd (WEDI UNO)
- SWINDON TEN - EIGHTEEN PROJECTS (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £216.22k | £172.48k | £187.77k | £175.25k | £235.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £194.79k | £180.88k | £207.91k | £195.46k | £182.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £156.53k | £161.19k | £159.73k | £116.87k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £11.89k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 05 Rhagfyr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 05 Rhagfyr 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 09 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 22 Chwefror 2018 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 15 Rhagfyr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 15 Rhagfyr 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 27 Ionawr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 27 Ionawr 2016 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28TH JANUARY 1985 AS AMENDED APRIL 1998 AND 28 JUNE 2001 AS AMENDED 15 JANUARY 2002 AS AMENDED 6 AUGUST 2002
Gwrthrychau elusennol
FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF YOUNG PEOPLE BETWEEN THE AGES OF 10 AND 18 YEARS RESIDING IN BOROUGH OF SWINDON IN PARTICULAR WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING BY THE PROVISION OF A PROGRAMME OF EDUCATION FOR SUCH PERSONS SO AS TO DEVELOP THEIR TECHNICAL AND SOCIAL SKILLS AND TO PROVIDE INSTRUCTIONS IN GOOD CITIZENSHIP.
Maes buddion
BOROUGH OF SWINDON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window