Hanes ariannol THE FACTORY COMMUNITY PROJECT AND CHILDREN'S CENTRE

Rhif yr elusen: 291360
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £929.23k £954.25k £946.64k £838.41k £737.30k
Cyfanswm gwariant £1.07m £1.06m £955.52k £917.05k £775.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £655.14k £0 £736.49k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £594.68k £0
Incwm o roddion a chymynroddion £927.85k £952.70k £941.04k £829.83k £736.49k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.22k £1.47k £5.54k £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £156 £79 £53 £30 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £8.55k £812
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.06m £1.05m £948.95k £917.05k £775.62k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £6.58k £6.65k £6.58k £11.14k £9.24k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0