Hanes ariannol THE BASINGSTOKE THEATRE TRUST

Rhif yr elusen: 291374
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £60 £55 £48 £32 £8
Cyfanswm gwariant £8.16k £10.01k £14.80k £29.66k £28.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A