LIVINGSTONE RARA
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main activity of the charity consists of running one adult amateur football team, competing at the Veteran level. The team competes in various competitions both at a local and national level. Training facilities are available and can be used by current or former team members and non-team members from the local area. It is anticipated to set up a second Veteran's team once funds are available.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Merton
- Surrey
Llywodraethu
- 01 Tachwedd 1985: Cofrestrwyd
- 08 Chwefror 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- LIVINGSTONE FC (Enw gwaith)
- LIVINGSTONE RARA F C (Enw gwaith)
- LIVINGSTONE RES RARA F C (Enw gwaith)
- LIVINGSTONE VETS RARA F C (Enw gwaith)
- MERTON RISLEY F C (Enw gwaith)
- RISLEY ATHLETIC RECREATIONAL ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2007 | 30/06/2008 | 30/06/2009 | 30/06/2010 | 30/06/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.10k | £12.06k | £12.19k | £11.46k | £9.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.52k | £14.45k | £13.03k | £11.28k | £9.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2015 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25TH JUNE 1985 AS AMENDED 11 FEBRUARY 2007
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATIONAL AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR THE INHABITANTS OF THE LONDON BOROUGH OF MERTON TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF MERTON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window