VICTOR ADDA FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principle activity of the trust is the continued support of the Fan Museum Trust.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Llundain
Llywodraethu
- 10 Ebrill 1985: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEREMY HAWES | Cadeirydd | 19 March 2013 |
|
|
||||
SUSANNAH ESTHER ALEXANDER | Ymddiriedolwr | 19 March 2013 |
|
|
||||
LINDA ZEITLIN ESTELLE | Ymddiriedolwr | 19 March 2013 |
|
|
||||
HELENE ESTHER ALEXANDER FRSA MBE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £61.99k | £50.69k | £273.48k | £64.59k | £71.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.48k | £54.00k | £46.49k | £89.66k | £59.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ebrill 2022 | 85 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ebrill 2022 | 85 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Mehefin 2021 | 144 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Mehefin 2021 | 144 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 5TH NOVEMBER 1984
Gwrthrychau elusennol
ANY PURPOSE WHICH IS RECOGNISED BY ENGLISH LAW TO BE EXCLUSIVELY CHARITABLE INCLUDING (BY WAY OF EXAMPLE AND WITHOUT IN ANY WAY LIMITING THE GENERALITY OF THE TRUSTEE' DISCRETION HEREUNDER) THE MAKING OF SUCH DONATIONS (WHETHER OF THE WHOLE OR ANY PART OF THE TRUST FUND) AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE AND UNFETTERED DISCRETION FROM TIME TO TIME THINK FIT TO ANY TRUST ORGANISATION CORPORATION OR BODY WHITCH IS REGISTERED AS A CHARITY UNDER TH PROVISIONS OF THE CHARITIES ACT 1960.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
One Bank Street
London
E14 4SG
- Ffôn:
- 0207 597 3392
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window