Ymddiriedolwyr BRIXTON ADVICE CENTRE

Rhif yr elusen: 291484
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lucas Bertholdi-Saad Cadeirydd 01 September 2021
Dim ar gofnod
Jonathan Senker Ymddiriedolwr 29 January 2025
Dim ar gofnod
Killian Anthony Moran Ymddiriedolwr 29 January 2025
Dim ar gofnod
Veena Srirangam Ymddiriedolwr 07 October 2022
Dim ar gofnod
Nigel David Wachman Ymddiriedolwr 30 March 2022
Dim ar gofnod
GARETH ROSS JOHN BEATON Ymddiriedolwr 03 August 2017
Dim ar gofnod
WILLIAM FREDERICK TAGGART Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod