ymddiriedolwyr THE NEWTON ABBOT AND DISTRICT MUSICAL COMEDY SOCIETY
Rhif yr elusen: 291487
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (81 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEFF HOCKING | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Dr sarah oxenham | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|||||
Claire Watson | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Deborah Ruth Boylan | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|
||||
Fiona Joanne Fewings | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|
||||
Tracey Kennedy | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|
||||
Naomi Clare Kegan | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Valerie Ann Chapman | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
Dr Richard William George Ward | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||
JOHN AMERY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WILLIAM GLENNON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CLAIRE MARIE HOLDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.