ymddiriedolwyr THE YOU TRUST
Rhif yr elusen: 291489
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVE PITT | Cadeirydd |
|
|
|||||
Gareth Pugh | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Amanda Jobling | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|||||
EDWARD VERA-CRUZ | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Simon Bowden | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Anthony Quinn | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
Robyn Josephine Allen | Ymddiriedolwr | 11 August 2021 |
|
|
||||
Marcia Herendeen Nguyen | Ymddiriedolwr | 11 August 2021 |
|
|
||||
Helen Louise Andrews | Ymddiriedolwr | 18 August 2020 |
|
|
||||
Anne Ridley | Ymddiriedolwr | 17 January 2020 |
|
|
||||
Caroline Sharman | Ymddiriedolwr | 17 December 2019 |
|
|
||||
Trudy Rhona Mansfield | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
Derek Stanley Marshall | Ymddiriedolwr | 20 September 2017 |
|
|
||||
Jonathan Hugh Crutchfield | Ymddiriedolwr | 20 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.