Dogfen lywodraethu THE OXFORD CHINESE CHRISTIAN CHURCH
Rhif yr elusen: 291514

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AS AMENDED 20 MAY 1984, 3 MARCH 1985, 24 MAY 1987, 13 MARCH 1988, 2 DECEMBER 1990, 6 FEBRUARY 1994, 28 FEBRUARY 1999, 15 DECEMBER 2002 AND 28 MARCH 2010.
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION. 2. TO ADVANCE EDUCATION IN THE CHINESE LANGUAGE AND CULTURE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED IN PRACTICE OXFORD AND ITS ENVIRONS
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.