Ymddiriedolwyr THE OXFORD CHINESE CHRISTIAN CHURCH
Rhif yr elusen: 291514

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunny Yat Hang Ma | Cadeirydd | 12 May 2013 |
|
|
||||
Tat Shing Benny Ngo | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Dr Ling Fung David Wong | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Yiu Cheong Wu | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Dr Hong Zhou | Ymddiriedolwr | 29 May 2021 |
|
|
||||
Dr TZE TO TOBY LO | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||
Henry KOON HUNG MO | Ymddiriedolwr | 17 April 2011 |
|
|
||||
RUTH LOMAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHUN EI HO | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.